Auskünfte zu Cornel Bircher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Cornel Bircher
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004545630, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Globes SA Global Energy Solutions, in Cadenazzo, CHE-108.545.663, società anonima (Nr. FUSC 98 del 25.05.2009, Pubbl. 5033854).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Canonica, Moreno, da Capriasca, in Soazza, membro del consiglio, con firma individuale;
Courtin, Georges, cittadino belga, in Gordola, direttore, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bircher, Cornel, da Stansstad, in Uznach, presidente, con firma collettiva a due;
Stieda, Philipp, cittadino germanico, in Oberrieden, membro, con firma collettiva a due.
Publikationsnummer: HR02-1004468868, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Key People Services GmbH, in Zollikon, CHE-113.044.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016371).
Statutenänderung:
20.09.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018 mit Aktiven von CHF 47'427.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'202.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Strategie Medical AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und Betrieb von medizinischen Zentren und Einrichtungen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten oder veräussern und Immaterialgüterrechte, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 20.09.2018 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 18'493.76 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaccard, Jean-Paul, von Sainte-Croix, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bircher, Cornel, von Stansstad, in Uznach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindemann, Christoph, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2734269, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vaillant GmbH, in Dietikon, CHE-107.980.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2671789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle;
Groos, Dr. Marc Andree, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Bircher, Cornel, von Stansstad, in Uznach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Schroeter, Dr. Tillmann, deutscher Staatsangehöriger, in Bergisch Gladbach (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Worch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Tobias, von Oberriet SG, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.